KRS 0000055319
REGON71028398800000
NazwaFUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 11 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIĘKNA, 26, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FEAMM@O2.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8010 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2222 USŁUGI POLIGRAFICZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNEWENANTY MACIEJ DOMAGAŁA
Likwidator
2013-03-11
2013-05-11
JOANNA NOWIK
Likwidator
2013-03-11
2013-05-11
JANUSZ WOJCIECH KOMUDA
Likwidator
2013-03-11
2013-05-11
WENANTY MACIEJ DOMAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
JANUSZ ROMUALD KĘPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
JANUSZ SADOCH
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
KRZYSZTOF WIESŁAW HERDER
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
ROMAN WACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
WACŁAW CZACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
EDWARD PIKULA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
EUGENIUSZ OSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
STANISŁAW MACIEJ WOŹNICA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
JANUSZ WOJCIECH KOMUDA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2013-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. 2. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ JEDNO OSOBA NA PODSTWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.
STANISŁAW MACIEJ WOŹNICA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2007-11-30
WENANTY MACIEJ DOMAGAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-24
2013-03-11
KRZYSZTOF WIESŁAW HERDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2007-11-30
JOANNA NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2013-03-11
JANUSZ WOJCIECH KOMUDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2012-09-24
JANUSZ WOJCIECH KOMUDA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2012-09-24
2013-03-11
SŁAWOMIR KRZYSZTOF TKACZ
SEKRETARZ ZARZĄDU
2007-11-30
2012-09-24
2001-10-29
2013-03-11
FUNDACJA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie