KRS 0000055147
REGON79017512400000
NazwaFUNDACJA POMOCY UZALEŻNIONYM "RAWDA"
Krótka nazwaPOMOCY UZALEŻNIONYM "RAWDA"
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 01 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KRASZEWSKIEGO, 22, WĘGORZEWO, 11-600, WĘGORZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEWŁADYSŁAW JANUSZ JASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-03-18
MAŁGORZATA BARAN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-03-18
JACEK GRYCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2018-10-01
DARIUSZ STANISŁAW TRZOSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2018-10-01
PIOTR DMITRUK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-03-18
BOŻENA ANNA PODGÓRSKA PIOTROWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2018-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD KOLEGIALNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI I PRAW MAJĄTKOWYCH NA RZECZ FUNDACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PRACOWNIK FUNDACJI ŁĄCZNIE.
DARIUSZ WOJCIECH PIOTROWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2018-10-01
DARIUSZ STANISŁAW TRZOSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2002-03-18
JOLANTA BRYLING
WICEPREZES
2002-03-18
2018-10-01
2001-10-19
2002-02-21
FUNDACJA POMOCY UZALEŻNIONYM "RAWDA" W RÓŻEWCU
2001-10-19
2002-03-18
RÓŻEWIEC, 11-603, WĘGIELSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie