KRS 0000055097
NIP8981869605
REGON93208208300000
Nazwa"EXPERT - GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXPERT - GROUP
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 24 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BISKUPA BOGEDAINA, 3, WROCŁAW, 50-514, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 72000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@EXPERT-GROUP.NET
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃARKADIUSZ PIOTR DRULIS
Wspólnik
2001-10-19
2014-11-18
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR JANUSZ SŁABY
Wspólnik
2001-10-19
2007-12-10
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KONRAD PAWEŁ PUDŁO
Wspólnik
2001-10-19
2007-01-31
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PIOTR GARBOWSKI
Wspólnik
2006-10-12
2013-10-24
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚC TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2013-10-24
2014-11-18
72 (SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2014-11-18
2017-04-24
144 (STO CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72 000 ZŁ ( SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
02026566800000
TADEUSZ SŁABY
Prokurent
2005-10-06
2007-12-10
SAMOISTNA
HENRYK DRULIS
Prokurent
2005-10-06
2014-11-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ARKADIUSZ DRULIS
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2014-11-18
PIOTR JANUSZ SŁABY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2007-12-10
LESZEK IWANICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-18
2017-04-24
2001-10-19
2017-04-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2017-04-24
"EXPERT - GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2017-04-24
BISKUPA BOGEDAINA, 3, WROCŁAW, 50-514, WROCŁAW, POLSKA
2016-02-08
2017-04-24
6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2001-10-19
2017-04-24
721 - DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2001-10-19
2017-04-24
722 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2001-10-19
2017-04-24
724 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
2001-10-19
2017-04-24
7440Z - REKLAMA
2001-10-19
2017-04-24
7484B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-10-19
2017-04-24
8042Z - POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-10-19
2017-04-24
711 - WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
2001-10-19
2017-04-24
7133 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
2001-10-19
2017-04-24
7134 - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie