KRS 0000055017
NIP8220004435
REGON71013495200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ "VIKING LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ "VIKING LTD"
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 06 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HUBERTA, 5, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1110000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGRAVFIRMA JAN LUNDBLAD AB
Wspólnik
2001-10-19
2018-02-06
1109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 554500 ZŁ
556329005
LENNART JOHANSSON
Wspólnik
2001-10-19
2009-10-22
310
CHRISTER TORSTENSSON
Wspólnik
2001-10-19
2018-02-06
234
RENATA WÓJCIK
Wspólnik
2003-10-14
2018-02-06
344 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.000 ZŁ
ALPH LENNARTSSON
Wspólnik
2009-10-22
2018-02-06
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.500,- ZŁ
JAROSŁAW WÓJCIK
Prokurent
2002-08-20
2017-08-11
ŁĄCZNA
RENATA WÓJCIK
Prokurent
2002-08-20
2017-08-11
ŁĄCZNA
WITOLD MACIEJ MASIONEK
Likwidator
2017-08-11
2018-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN LARS-ERIK LUNDBLAD
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2017-08-11
RENATA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2017-08-11
ALPH ERIK LENNARTSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-19
2017-08-11
2001-10-19
2017-08-11
PRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ "VIKING LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie