KRS 0000054836
NIP7251823398
REGON47292675000000
Nazwa"TRITON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRITON
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 09 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, --, ŁÓDŹ, ---, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄMICHAŁ TOMASZ BEDNARSKI
Wspólnik
2001-10-24
2004-03-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ. ŁĄCZNIE UDZIAŁY O WARTOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JACEK RAFAŁ ŁASZKIEWICZ
Wspólnik
2001-10-24
2004-03-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY. ŁĄCZNIE UDZIAŁY O WARTOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARCIN WIKTOR URBANOWICZ
Wspólnik
2004-03-23
2005-10-14
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
OLEKSY TYUPYSHEV
Wspólnik
2005-10-14
2006-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
SIARHEI SAFRONAU
Wspólnik
2006-02-16
2018-01-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ GĘBALA
Prokurent
2004-03-23
2005-10-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY.
MICHAŁ TOMASZ BEDNARSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-24
2004-03-23
JACEK RAFAŁ ŁASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-24
2004-03-23
MARCIN WIKTOR URBANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2005-10-14
MAREK SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-14
2006-02-16
SIARHEI SAFRONAU
PREZES ZARZĄDU
2006-02-16
2018-01-09
2001-10-24
2004-03-23
ROOSEVELTA, 10, ŁÓDŹ, 90- 056, ŁÓDŹ, POLSKA
2004-03-23
2005-10-14
PIOTRKOWSKA, 146, ŁÓDŹ, 90- 063, ŁÓDŹ, POLSKA
2005-10-14
2006-02-16
ALEJA PIŁSUDSKIEGO, 135, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
2006-02-16
2011-10-06
BRUKOWA, 130, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie