KRS 0000054809
NIP6320100893
REGON27053340200000
Nazwa"DIAMAR" ANTOSIAK-DIAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"DIAMAR" ANTOSIAK-DIAKOWSCY
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 17 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SPORTOWA, 4, JAWORZNO, 43-600, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6320100893
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4225D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH,MURARSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKDARIUSZ DIAKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ DIAKOWSKI
Beneficjent
JÓZEF ANTOSIAK
Beneficjent
EDWARD DIAKOWSKI
reprezentant
EDWARD DIAKOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ DIAKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ DIAKOWSKI
reprezentant
JÓZEF ANTOSIAK
reprezentant
STANISŁAW DIAKOWSKI
Wspólnik
2001-10-22
2003-05-14
AGNIESZKA DĘBSKA
Wspólnik
2001-10-22
2006-10-23
ANNA DIAKOWSKA
Wspólnik
2001-10-22
2006-10-23
EDWARD DIAKOWSKI
Wspólnik
2001-10-22
2022-05-17
JÓZEF ANTOSIAK
Wspólnik
2001-10-22
2022-05-17
ANDRZEJ DIAKOWSKI
Wspólnik
2001-10-22
2022-05-17
DARIUSZ DIAKOWSKI
Wspólnik
2001-10-22
2022-05-17
MICHAŁ BRONISŁAW DIAKOWSKI
Wspólnik
2003-05-14
2006-10-23
JOANNA WOLNY
Wspólnik
2001-10-22
2006-10-23
HALINA MARIA DIAKOWSKA
Wspólnik
2003-05-14
2006-10-23
DARIUSZ DIAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANDRZEJ DIAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JÓZEF ANTOSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
EDWARD DIAKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SĄ UPRAWNIENI WSZYSCY WSPÓLNICY JEDNOOSOBOWO DO WYSOKOŚCI 50.000ZŁ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ. POWYŻEJ W/W KWOTY WYMAGANA JEST ZGODA CO NAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
EDWARD DIAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-22
2022-05-17
JÓZEF ANTOSIAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-22
2022-05-17
ANDRZEJ DIAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-22
2022-05-17
STANISŁAW DIAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-22
2003-05-14
DARIUSZ DIAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-23
2022-05-17
2001-10-22
2001-12-31
"DIAMAR" DIAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie