KRS 0000054762
REGON01748153200000
NazwaMIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIREX
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 26 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.KRAKOWSKA, 110/114, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOMIROSŁAWA MARIA BLENKLE
Wspólnik
2001-10-22
2015-11-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ROMAN BLENKLE
Wspólnik
2001-10-22
2015-11-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
ANNA MARIA BLENKLE
Wspólnik
2001-10-22
2015-11-26
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
JANINA RYDZIŃSKA
Wspólnik
2001-10-22
2015-11-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
BEATA URSZULA PAWŁOWICZ
Likwidator
2015-01-27
2015-11-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENT I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MIROSŁAWA MARIA BLENKLE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2015-01-27
ANNA MARIA BLENKLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2015-01-27
JANINA RYDZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-22
2015-01-27
ROMAN BLENKLE
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2015-01-27
2001-10-22
2015-01-27
MIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie