KRS 0000054755
NIP8721170742
REGON85043510000000
NazwaCZH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCZH
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 08 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DROGOWCÓW, 7, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANACECYLIA ZGAJEWSKA HARASYM
Wspólnik
2001-10-18
2013-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
JERZY HARASYM
Likwidator
2012-03-30
2013-02-08
1941-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPRAWNIONY JEST: A) GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2) GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY: PREZES I VICEPREZES SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE.
CECYLIA ZGAJEWSKA HARASYM
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2012-03-30
JERZY HARASYM
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2012-03-30
1941-08-27
2001-10-18
2012-03-30
CZH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DĘBICY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie