KRS 0000054660
REGON00044496100000
NazwaSAMODZIELNA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK" W GARWOLINIE Z SIEDZIBĄ W WILDZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAMODZIELNA OGRODNICZA "OGRODNIK" W GARWOLINIE Z SIEDZIBĄ W WILDZE
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 09 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WARSZAWSKA, 60, WILGA, 08-470, WILGA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHDANUTA FRANCISZKA SKORUPSKA
Likwidator
2014-05-12
2015-02-09
ZDZISŁAW DAMAZY BANASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2006-09-06
STANISŁAW CIARA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-12-17
HALINA SZCZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-12-17
FELIKS PRZYBYSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2015-02-09
JAN ANDRZEJ JOBDA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2015-02-09
TADEUSZ STANISLAW NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2006-09-06
BOLESŁAW ROZUM
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2015-02-09
WIESŁAW JERZY WITAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2015-02-09
STANISŁAWA ZOFIA BUDYTA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-12-17
ZDZISŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ 2 OSOBY W TYM PREZES I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD.
HENRYKA TEPEREK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2003-10-22
EUGENIA ŁĄCZYŃSKA
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2001-11-15
2005-03-09
KRYSTYNA STANISŁAWA MATWIEJ
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
2001-11-15
2005-03-09
ADAM KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2007-12-07
DANUTA FRANCISZKA SKORUPSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-07
2014-05-12
2001-11-15
2005-03-09
SAMODZIELNA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK" W GARWOLINIE
2005-03-09
2014-05-12
SAMODZIELNA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "OGRODNIK" W GARWOLINIE Z SIEDZIBĄ W WILDZE
2001-11-15
2005-03-09
KOŚCIUSZKI, 22, GARWOLIN, 08-400, GARWOLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie