KRS 0000054602
NIP9591493423
REGON29243216700000
NazwaFABRYKA MASZYN PRALNICZYCH "PRAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFABRYKA MASZYN PRALNICZYCH "PRAMA"
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 21 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 32, KIELCE, 25-650, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2894Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4664Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICHWspólnik
2001-10-22
2005-10-26
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH).
29002209200000
JERZY STANISŁAW WITECKI
Wspólnik
2005-10-26
2017-07-21
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CIUŁA
Wspólnik
2005-10-26
2017-07-21
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 ZŁ
SZYMON ŁUKASZ PAWŁOWSKI
Wspólnik
2005-10-26
2017-07-21
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
KRYSTIAN ZDZISŁAW WRONA
Wspólnik
2005-10-26
2017-07-21
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
KRYSTIAN ZDZISŁAW WRONA
Likwidator
2016-11-29
2017-07-21
JERZY STANISŁAW WITECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2017-07-21
JADWIGA CECYLIA DUDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2009-06-25
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CIUŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2017-07-21
STANISŁAW WOJCIECH KANIA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2006-05-19
KAZIMIERZ HENRYK PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2017-07-21
KRYSTIAN ZDZISŁAW WRONA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2006-05-19
MAGDALENA OLGA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2006-05-19
2009-06-25
MONIKA AGNIESZKA BANAŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-25
2014-11-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WŁODZIMIERZ ANDRZEJ CIUŁA
PREZES
2001-10-22
2002-08-09
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI
PREZES
2002-08-09
2006-05-19
KRYSTIAN ZDZISŁAW WRONA
PREZES
2006-05-19
2016-11-29
2001-10-22
2002-08-09
CENTRUM PRALNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-09
2016-11-29
FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH "PRAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie