KRS 0000054457
NIP8950010661
REGON00804354600000
Nazwa"WODROL WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWODROL WROCŁAW
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILCZYCKA, 14, KIEŁCZÓW, 55-093, KIEŁCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8950010661
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
59175010640000000010539118
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
63109023980000000109818356
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIPAWEŁ RAFAŁ STACHOWIAK
reprezentant
DAWID GRZEGORZ SZWARCZEWSKI
Beneficjent
ELŻBIETA KRYSTYNA MANDUK
Wspólnik
2001-10-19
2002-12-16
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ (DZIESIĘĆ ZŁOTYCH)
JERZY BARAN
Wspólnik
2002-12-16
2008-02-28
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MAREK RADOSŁAW WĄSOWICZ
Wspólnik
2002-12-16
2008-02-28
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
PAWEŁ RAFAŁ STACHOWIAK
Wspólnik
2008-02-12
2023-01-24
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
DAWID GRZEGORZ SZWARCZEWSKI
Wspólnik
2008-02-28
2023-01-24
73 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.000 (SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
DAWID GRZEGORZ SZWARCZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ELŻBIETA KRYSTYNA MANDUK
PREZES
2001-10-19
2002-12-16
KAZIMIERZ STACHOWIAK
PREZES
2002-12-16
2003-03-24
MAREK RADOSŁAW WĄSOWICZ
WICEPREZES
2002-12-16
2008-02-28
JERZY BARAN
WICEPREZES
2002-12-16
2008-02-28
ALICJA ANNA WĄSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2008-02-28
DAWID GRZEGORZ SZWARCZEWSKI
WICEPREZES
2008-02-28
2023-01-24
PAWEŁ RAFAŁ STACHOWIAK
PREZES
2008-02-28
2023-01-24
2001-10-19
2002-12-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POL-MEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2002-12-16
PANKIEWICZA, 13, WROCŁAW, 51-639, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie