KRS 0000054425
REGON09051997600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "TUR" W CHOJNICACH W PRYWATYZACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "TUR" W CHOJNICACH
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 07 mar 2002 07 mar 2002
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres DWORCOWA, 30, CHOJNICE, 89-620, CHOJNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#551 USŁUGI HOTELARSKIE #5522 POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5551 STOŁÓWKI #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6512 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #9301 USŁUGI PRALNICZE #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHENRYKA MASŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2001-12-18
ZOFIA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2001-12-18
JOANNA PIEPIORKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2001-12-18
JÓZEF CZAPIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-18
2002-03-07
OTTON CZARNOWSKI
DYREKTOR
2001-10-18
2001-12-18
JÓZEF CZAPIEWSKI
DYREKTOR
2001-12-18
2002-03-07
2001-10-18
2001-12-18
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "TUR" W CHOJNICACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie