KRS 0000054268
NIP9120003135
REGON00048185000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ ODRODZENIE - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUKCJI ROLNEJ ODRODZENIE -
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 05 mar 2008 05 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRZELIŃSKA, 2, IWINY, 52-151, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0201A GOSPODARKA LEŚNA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWOJCIECH SÓJKA
Likwidator
2005-11-22
2006-02-10
DANIELA KRET
Likwidator
2006-02-10
2008-03-05
BRONISŁAW JÓZEF RACHWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-06-03
ANNA MARIA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2002-06-03
JERZY GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-24
2008-03-05
TERESA JANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2008-03-05
DANIELA KRET
Członek Organu Nadzoru
2002-06-03
2008-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA.
WOJCIECH SÓJKA
PREZES
2001-10-24
2005-11-22
JAN AUDYKOWICZ
WICEPREZES
2001-10-24
2005-11-22
ROMUALDA OLSZEWSKA NIEDBAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-24
2002-11-14
EDYTA ŁUCJA MICHAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-14
2005-11-22
2001-10-24
2005-11-22
SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ODRODZENIE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie