KRS 0000054222
REGON00042376900000
NazwaREMONTOWO BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREMONTOWO BUDOWLANA PRACY
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 05 maj 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres NOAKOWSKIEGO, 4, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEGENOWEFA TCHÓRZEWSKA
Likwidator
2003-01-29
2004-05-05
WIESŁAW HENRYK STEFAŃSKI
Likwidator
2003-01-29
2004-05-05
WIESŁAWA DĄBKOWSKA
Likwidator
2003-01-29
2003-08-21
JAN KABAS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2004-05-05
WIESŁAWA DĄBKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-01-29
MARIAN BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-09-25
ANDRZEJ PIÓROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-09-25
TADEUSZ OLBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-09-25
JAN PAROL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-05-05
MARIA LUCYNA GALERT
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-05-05
KRYSTYNA SAWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-05-05
ALICJA STAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-05-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
GENOWEFA TCHÓRZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2003-01-29
WIESŁAW HENRYK STEFAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-09-25
WIESŁAW HENRYK STEFAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2003-01-29
2001-10-18
2003-01-29
REMONTOWO BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie