KRS 0000054016
NIP9291682108
REGON97074985300000
NazwaMEBLOSTYL-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEBLOSTYL-EKO
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 15 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIMNA, 8, ZIELONA GÓRA, 65-707, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1490000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@MEBLOSTYL-EKO.COM
Dane podatkowe
NIP 9291682108
data rejestracji 01 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNARITA STANISZEWSKA
Wspólnik
2001-10-23
2004-12-21
560 O WARTOŚCI 280000,00 ZŁ
ZBIGNIEW LUCJAN STANISZEWSKI
Wspólnik
2001-10-23
2018-03-08
715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357500,00 ZŁ
GRAŻYNA KAPELA
Wspólnik
2004-12-21
2014-10-08
715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357500,00 ZŁ
Wspólnik
2013-01-21
2019-01-15
2.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.490.000,00 ZŁ
93303002000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD 1 (JEDNEJ) DO 3 (TRZECH) OSÓB. PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ KAPELA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-21
2014-04-11
TADEUSZ STEFAN SZEWC
PREZES ZARZĄDU
2013-01-21
2015-03-13
MAŁGORZATA SZEWC
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2019-01-15
ANDRZEJ KAPELA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2013-01-21
2001-10-23
2013-01-21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EKO-3000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-23
2004-12-30
DZIAŁKOWA, 19, ZIELONA GÓRA, 65-767, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2004-12-30
2007-10-24
ZIMNA, 5, ZIELONA GÓRA, 65-707, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie