KRS 0000053877
REGON00417695400000
Nazwa"INTERCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERCON
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 17 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 3A, LUBLIN, 20-301, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #F BUDOWNICTWO #5540Z BARY #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASEBASTIAN STEFAN GABRYEL
Wspólnik
2001-10-16
2002-08-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
SEWERYN AURELIUSZ GABRYEL
Wspólnik
2001-10-16
2002-08-02
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
MIROSŁAW MARCZUK
Wspólnik
2002-08-02
2019-04-17
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
MIROSŁAW MARCZUK
Likwidator
2006-05-12
2019-04-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 2.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B/ PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000,00 ZŁ - WSZYSCY CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
SEBASTIAN STEFAN GABRYEL
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-08-02
SEWERYN AURELIUSZ GABRYEL
V-CE PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-08-02
MIROSŁAW MARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-08-02
2006-05-12
2001-10-16
2006-05-12
"INTERCON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2002-08-02
BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, 14, LUBLIN, 20-109, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie