KRS 0000053804
NIP5832615588
REGON19180735500000
Nazwa"NOTE COMPONENTS GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOTE COMPONENTS GDAŃSK
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 31 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 237, GDAŃSK, 80-017, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9423900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMAKJELL AKE ANDERSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2006-10-27
PIOTR SIDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2004-08-10
AKE ZETTERSTROM
Członek Organu Nadzoru
2003-07-31
2004-08-10
ULF KARLSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-08-10
2006-10-27
KNUT POGOST
Członek Organu Nadzoru
2006-10-27
2010-09-06
HENRIK NYGREN
Członek Organu Nadzoru
2006-10-27
2010-09-06
ERIK IVAR STENFORS
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2006-10-27
BENGT ERIK EMESTEN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-16
2006-10-27
NOTE AB
Wspólnik
2001-10-16
2012-01-31
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.423.900,00 PLN
MARIOLA MAJEWSKA
Prokurent
2011-03-24
2011-07-08
SAMOISTNA
GÖTE TOMAS FÄLLMAN
Likwidator
2011-07-08
2012-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ERIK IVAR STENFORS
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-10-16
ILONA AGNIESZKA ŁUKASZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-16
2002-10-16
ILONA AGNIESZKA ŁUKASZEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-10-16
2007-11-13
ILONA AGNIESZKA ŁUKASZEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2008-02-14
MAGDALENA KATARZYNA BÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-16
2002-10-16
BJÖRN ERIK FAHLIN
PREZES ZARZĄDU
2007-11-13
2008-03-14
BJÖRN ERIK FAHLIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2008-11-03
JACEK MAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2011-03-24
GÖTE TOMAS FÄLLMAN
PREZES ZARZĄDU
2011-03-24
2011-07-08
2001-10-16
2008-03-14
"NOTE GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-14
2011-07-08
"NOTE COMPONENTS GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2004-08-10
LIPOWICZA, 16, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie