KRS 0000053697
NIP5482316370
REGON07267506400000
NazwaHAME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAME POLAND
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 09 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MENNICZA, 10, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHLUCYNA MARIA SĘDŁAK
Likwidator
2008-01-14
2008-07-09
ZELMIRA MACHACKOVA
Prokurent
2001-10-17
2005-02-02
SAMOISTNA
HAME A.S.
Wspólnik
2001-10-17
2008-07-09
100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 50.000,-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
LEOS NOVOTNY
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2008-01-14
RADIM HLAVACEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-17
2008-01-14
MARTIN NUHLICEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-17
2008-01-14
2001-10-17
2008-01-14
HAME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie