KRS 0000053605
REGON69052961900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONCEPT"
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 17 mar 2004 17 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 10, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, 36-060, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102750,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2001-10-16
2004-03-17
2.055 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 102.750 KAŻDY
69033968100000
ARTUR WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-03-17
WŁODZIMIERZ BYLINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-03-17
ANDRZEJ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-16
2004-03-17
ALEKSANDER SZABATOWSKI
Powiernik
2002-06-21
2004-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ), W KTÓRYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
ZBIGNIEW ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2004-03-17
2001-10-16
2002-06-21
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie