KRS 0000053540
REGON93010869000000
NazwaBEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEG
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 10 mar 2017 10 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONOGÓRSKA, 4, OPOLE, 45-323, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄJACEK MARCIN NEMEC
Wspólnik
2001-10-17
2004-07-29
164 (STO SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.000 PLN (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PIOTR MACIEJ BOJAR
Wspólnik
2004-07-29
2017-03-10
164 (STO SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.000 (OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1. DZIAŁANIE PREZESA SAMODZIELNIE, 2. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK MARCIN NEMEC
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2004-11-19
PIOTR MACIEJ BOJAR
PREZES ZARZĄDU
2004-11-19
2013-11-26
2001-10-17
2003-06-18
OLSZEWSKIEGO, 143, WROCŁAW, 51-647, WROCŁAW, POLSKA
2003-06-18
2004-11-19
SZYMANOWSKIEGO, 15, WROCŁAW, 51-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie