KRS 0000053538
NIP7132685636
REGON43229813700000
Nazwa"MATPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMATPOL
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 18 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TURYSTYCZNA, 9, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #H HOTELE I RESTAURACJE #14 PRODUKCJA ODZIEŻYKAROL STERNIK
Wspólnik
2001-10-16
2002-11-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ.
ARTUR SŁAWOMIR KOZŁOWSKI
Wspólnik
2001-10-16
2002-11-05
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ.
IWONA AGATA JĘDRZEJEWSKA
Wspólnik
2001-10-16
2002-11-05
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ.ZARZĄD
KONRAD SYLWESTER DETKO
Wspólnik
2002-11-05
2018-12-18
80 UDZIAŁÓW PO 150 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
WALDEMAR JĘDRZEJEWSKI
Prokurent
2001-10-16
2002-11-05
PROKURA SAMOISTNA
KONRAD SYLWESTER DETKO
Likwidator
2006-09-29
2018-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL STERNIK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-11-05
ARTUR SŁAWOMIR KOZŁOWSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-11-05
KONRAD SYLWESTER DETKO
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2006-09-29
2001-10-16
2006-09-29
"MATPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-16
2002-11-05
67, STASIN, 21-030, MOTYCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie