KRS 0000053374
REGON01183084200000
Nazwa"NICKEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNICKEL POLSKA
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 31 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORKOWA, 106, WARSZAWA, 04-549, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEHEINRICH NICKEL GMBH
Wspólnik
2001-10-18
2023-05-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
IWONA ALEKSANDRA OSIECKA
Likwidator
2002-09-24
2023-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WOJCIECH KAZIMIERZ DZIWIREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-09-24
IWONA ALEKSANDRA OSIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-09-24
2001-10-18
2002-09-24
"NICKEL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie