KRS 0000053196
NIP6691001926
REGON33029395000000
Nazwa"TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE
Krótka nazwa"TOP" W KOSZALINIE
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 15 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RÓŻANA, 3, KOSZALIN, 75-212, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6691001926
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJMARIA TERESA SOBKOWIAK
Wspólnik
2001-10-17
2010-08-30
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁ
MIROSŁAW WOJCIECH SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2004-08-06
2016-06-06
780 (SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
LUIZA MARIA SOBKOWIAK
Wspólnik
2016-06-06
2019-10-15
780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁ
ARTUR MIKOŁAJ MUNDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2006-08-10
IRENEUSZ PIOTR BIELEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2010-08-30
WALDEMAR KARWAS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2006-08-10
KAMILLA AGATA ZYGMUNT
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2010-08-30
MARIA TERESA SOBKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2010-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MIROSŁAW WOJCIECH SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2018-05-28
ARTUR MUNDZIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-30
2010-08-30
2001-10-17
2006-08-10
ZWYCIĘSTWA, 269, KOSZALIN, 75-640, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie