KRS 0000052911
REGON00111137400000
Nazwa"LENEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLENEX
Data rejestracji 25 paź 2001 (23 lata temu) 25 paź 2001
Data usunięcia 20 paź 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3A, BACHORZA, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1401000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNERYSZARD WALESIEWICZ
Prokurent
2005-12-27
2008-04-25
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW WACŁAW JONIEC
Prokurent
2001-10-25
2005-12-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RYSZARD WALESIEWICZ
Prokurent
2001-10-25
2005-08-05
SAMOISTNA
EWA HALINA ZMYJ
Prokurent
2005-08-05
2008-04-25
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MOMCILO FILIPOVIC
Wspólnik
2001-10-25
2010-10-20
2.784 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.392.000 ZŁ
DARIUSZ IGNACY MARKOWSKI
Likwidator
2008-04-25
2010-10-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ POZOSTALI CZONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ IGNACY MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-25
2005-08-05
EUGENIUSZ STANISŁAW MATCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2007-05-23
DRAGAN FILIPOVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-25
2008-04-25
MOMCILO FILIPOVIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-06
2005-08-05
MOMCILO FILIPOVIC
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2008-04-25
2001-10-25
2008-04-25
"LENEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-25
2002-05-30
BACHORZA, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie