KRS 0000052522
NIP6470510500
REGON00049700600000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 18 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres L. MENDEGO, 26, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@BSWODZISLAW.PL
Dane podatkowe
NIP 6470510500
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASTANISŁAW RUMPEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2010-10-07
ANNA SAŁUDA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2019-06-18
LECH LITWORA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-07
2015-02-02
HELENA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2018-11-28
RENATA WOJACZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2019-06-18
JUSTYNA KOLORZ
Członek Organu Nadzoru
2015-02-02
2019-06-18
MARIA FRANEK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-28
2019-06-18
WŁADYSŁAW SIDOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-11-28
2019-06-18
KRZYSZTOF ROMAN MAZANEK
Członek Organu Nadzoru
2018-11-28
2019-06-18
ANNA PYSZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2018-11-28
IZABELA STANICZEK
Pełnomocnik
2007-08-27
2019-06-18
- PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW DO KWOTY 20.000,00 ZŁ, - PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - PODPISYWANIE UMÓW I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM WIERZYTELNOŚCI BANKU.
ELWIRA SZULC
Pełnomocnik
2007-08-27
2015-02-02
PEŁNOMOCNICTWO DO: -PODPISYWANIA UMÓW O OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH -PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W WYSOKOŚCI DO 20.000ZŁ
JOANNA WOŚ
Pełnomocnik
2007-08-27
2019-06-18
PEŁNOMOCNICTWO DO: -PODPISYWANIA UMÓW O OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH -PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W WYSOKOŚCI DO 20.000ZŁ
JOANNA ZDRZAŁEK
Pełnomocnik
2007-08-27
2019-06-18
PEŁNOMOCNICTWO DO: -PODPISYWANIA UMÓW O OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH -PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W WYSOKOŚCI DO 20.000ZŁ
EWELINA BARZAN
Pełnomocnik
2015-02-02
2019-06-18
- PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW DO KWOTY 20.000,00 ZŁ, - PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, - PODPISYWANIE UMÓW I DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM WIERZYTELNOŚCI BANKU.
RENATA PAWLAK
Pełnomocnik
2015-08-04
2019-06-18
- PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW DO KWOTY 20.000 ZŁ, - PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH, - PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
LUDMIŁA ANNA STRĄCZEK
Pełnomocnik
2017-06-28
2019-06-18
- PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW DO KWOTY 20.000,00 ZŁ; - PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH; - PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.
EWA IRENA ĆMOK
Pełnomocnik
2017-06-28
2019-06-18
- PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA KREDYTÓW DO KWOTY 20.000,00 ZŁ; - PODPISYWANIE UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH; - PODPISYWANIE UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH.
ELŻBIETA KULIGOWSKA
Pełnomocnik
2007-08-27
2012-01-24
PEŁNOMOCNICTWO DO: -PODPISYWANIA UMÓW O OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH -PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W WYSOKOŚCI DO 20.000ZŁ
KATARZYNA CYRAN
Pełnomocnik
2007-08-27
2017-06-28
PEŁNOMOCNICTWO DO: -PODPISYWANIA UMÓW O OTWARCIE RACHUNKÓW BANKOWYCH -PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW KREDYTOWYCH -PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW W WYSOKOŚCI DO 20.000ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU BANKU SPÓLDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.49 UST.1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD
ALICJA MALINA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2019-06-18
ANNA MARIA PAŁUCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2012-08-28
MARIA IRENA WOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2009-08-21
MARIA IRENA WOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-21
2019-06-18
JADWIGA SERWOTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2005-07-25
ANNA RYBARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-24
2012-08-28
ANNA RYBARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-28
2019-06-18
2001-10-15
2019-06-18
SPÓŁDZIELNIA
2001-10-15
2019-06-18
BANK SPÓŁDZIELCZY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
2001-10-15
2019-06-18
L. MENDEGO, 26, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA
2016-08-24
2019-06-18
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2011-02-09
2019-06-18
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-02-09
2019-06-18
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-02-09
2019-06-18
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
2011-02-09
2019-06-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-02-09
2019-06-18
9499Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie