KRS 0000052361
REGON00045524900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "SPÓLNOTA" W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSPÓLNOTA
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 27 paź 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HANASIEWICZA, 18, RZESZÓW, 35-103, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#1930 PRODUKCJA OBUWIA #2223 INTROLIGATORSTWO #5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #45 BUDOWNICTWOWIESŁAWA BIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
KRYSTYNA BURY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
GRAŻYNA CHRZANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
STANISŁAW LESZCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
RENATA MACIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
IRENA RUSZEL
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
ELŻBIETA SAS
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
MARIA WOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-17
2004-10-27
KRZYSZTOF STANISŁAW SARNA
Powiernik
2001-10-29
2004-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2.GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ TAKŻE DWAJ PEŁNOMOCNICY.
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW CHUDZIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2004-10-27
TERESA STEFAŃSKA
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-17
2004-10-27
MAŁGORZATA RENATA FURA
Z-CA PREZESA D/S FINANSOWYCH
2001-10-17
2001-10-30
2001-10-17
2001-10-30
SPÓŁDZIELNIA "SPÓLNOTA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie