KRS 0000052276
NIP7770001743
REGON00087071200000
Nazwa"PERFECTA" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PERFECTA" PRACY
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 24 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BRZOZOWA, 53, POZNAŃ, 61-429, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7770001743
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWALDEMAR GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2019-06-24
DOROTA SCHEDLER
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2006-11-22
BARBARA LOFERSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2019-06-24
ELŻBIETA STEFANIA KWIATEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2019-06-24
TOMASZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2019-06-24
JULIA KAJZER
Członek Organu Nadzoru
2008-06-12
2019-06-24
GRAŻYNA MARIA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2008-06-12
HALINA WIZA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2007-05-28
MIROSŁAWA MICHALINA BARTKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-09
2009-08-12
KRYSTIAN ALFRED KOŚCIŃSKI
Likwidator
2008-06-12
2009-08-12
AGNIESZKA DUKAT
Likwidator
2009-08-12
2019-06-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI - POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
EUGENIUSZ PETRYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-29
2003-12-09
REGINA PIGLA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-10-29
2003-12-09
REGINA PIGLA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-09
2007-12-18
MARIA STASZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-29
2006-11-02
DANUTA KULIŃSKA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2003-12-09
2006-11-02
JULIA KAJZER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-11-02
2007-12-18
JULIA KAJZER
PREZES ZARZĄDU
2007-12-18
2008-06-12
DOROTA MARIA SCHEDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-22
2007-07-24
MIROSŁAWA MICHALINA BARTKOWIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-07-24
2008-06-12
2001-10-29
2008-06-12
"PERFECTA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
2001-10-29
2006-08-01
PALACZA, 134, POZNAŃ, 60-278, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie