KRS 0000052127
NIP8732532580
REGON85050173500000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 15 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, ŚWIEBODZIN, 33-114, RZUCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2773500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #55 HOTELE I RESTAURACJE #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #72 INFORMATYKA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIDANUTA DAWIDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2010-01-15
ANDRZEJ MADEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2010-01-15
KINGA SOKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2003-07-07
ROMAN DAWIDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2003-07-07
WŁADYSŁAW SZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-27
2010-01-15
HENRYK TARNOWSKI
Powiernik
2004-07-20
2010-01-15
RAFAŁ SZYBOWSKI
Wspólnik
2001-10-12
2010-01-15
602 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 301.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN DAWIDOWSKI
Wspólnik
2002-09-27
2010-01-15
4644 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.322.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI CZTERY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI DWA MILIONY TRZYSTA DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
JAN WŁADYSŁAW SOKALSKI
Prokurent
2001-10-12
2010-01-15
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWO,Z TYM,ŻE PODEJMOWANIE DECYZJI POWODUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY:100.000,00(STU TYSIĘCY)ZŁOTYCH WYMAGAJĄ DECYZJI WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANDRZEJ JERZY WAWRZASZEK
PREZES
2001-10-12
2002-01-08
PIOTR MINORCZYK
PREZES
2002-01-08
2002-09-27
RAFAŁ SZYBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2004-05-14
BOGUSŁAW ŚWITEK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-14
2010-01-15
2001-10-12
2009-05-18
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie