KRS 0000052118
REGON67195149000000
NazwaZAKŁAD ODLEWNICZY ŁUCZNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD ODLEWNICZY ŁUCZNIK
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 06 mar 2009 06 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1905 ROKU, 1/9, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4739200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #2913Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓWRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2735Z POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10 #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #2960Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJIZAKŁADY METALOWE ŁUCZNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Wspólnik
2001-10-18
2009-03-06
94.784 UDZIAŁY 4.739.200,00 ZŁ WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
670729653
HALINA DANUTA BAZARNIK
Prokurent
2001-10-18
2009-03-06
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN WIESŁAW ZABOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-01-07
ANDRZEJ PIOTR PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2009-03-06
STANISŁAW KOSNO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2009-03-06
ANDRZEJ ADAM STRZELEC
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2009-03-06
BOGDAN MARIAN WINK
Powiernik
2002-07-16
2005-12-16
ANTONI ADAM LEŚNIEWSKI
Powiernik
2005-12-16
2009-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
HENRYK IWAN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2002-01-07
WŁODZIMIERZ CHOJNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2002-01-07
ROMAN WIESŁAW ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2009-03-06
KRZYSZTOF TADEUSZ ZŁOTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2009-03-06
HENRYK IWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-07
2009-03-06
2001-10-18
2009-03-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-18
2009-03-06
ZAKŁAD ODLEWNICZY ŁUCZNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-18
2009-03-06
1905 ROKU, 1/9, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2001-10-18
2009-03-06
2751Z - PRODUKCJA CZĘŚCI Z ODLEWÓW
2001-10-18
2009-03-06
2862Z - PRODUKCJA PRZYRZĄDÓW I OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO
2001-10-18
2009-03-06
9305Z - USŁUGI WEDŁUG TECHNOLOGII STOSOWANYCH W SPÓŁCE
2001-10-18
2009-03-06
7430Z - BADANIA SKŁADU CHEMICZNEGO I DEFEKTOSKOPII RTG
2001-10-18
2009-03-06
2811C - USŁUGI TECHNICZNE I INWESTYCYJNE
2001-10-18
2009-03-06
9305Z - DORADZTWO TECHNICZNE, SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP I INNYCH
2001-10-18
2009-03-06
5156Z - HANDEL WYROBAMI PRZEMYSŁOWYMI I INWESTYCYJNYMI
2001-10-18
2009-03-06
9305Z - INNA DZIAŁALNOŚĆ NIE ZABRONIONA PRAWEM
2001-10-18
2009-03-06
2913Z - PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW PNEUMATYCZNYCH
2001-10-18
2009-03-06
2735Z - OBRÓBKA ODLEWÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie