KRS 0000052074
REGON89135620900000
NazwaVK INDUSTRIE SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaVK INDUSTRIE SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVK INDUSTRIE SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 28 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WAŁBRZYCH, ---, ---, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego JEDNOTY, 1628, SOKOLOV, 356 01, SOKOLOV, CZECHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2871Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCHETALOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2875B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELŻBIETA MARZENA TOMAS PIOTROWSKA
OSOBA REPREZENTUJĄCA ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCĘ W ODDZIALE
2001-10-12
2019-05-28
JAN HOSTINSKI
Powiernik
2007-02-09
2019-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WSZYSTKIE DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI PODPISUJE PREZES ZARZĄDU WŁASNORĘCZNYM PODPISEM CZYTELNIE Z NAZWISKIEM I FUNKCJĄ
KAREL URBAN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2019-05-28
2001-10-12
2008-12-30
PRZEBIEG, 4, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie