KRS 0000052020
REGON01613146800000
Nazwa"TDG LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTDG LOGISTICS
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 04 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORZYMOWSKA, 30, WARSZAWA, 03-565, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWOJCIECH SERAFIN
Prokurent
2001-10-11
2003-06-18
SAMOISTNA
MICHAEL WEST
Prokurent
2003-06-18
2006-12-22
1984-01-03
SAMOISTNA
CONAL SCHOLES
Prokurent
2003-06-18
2008-09-11
SAMOISTNA
T.D. HOLDINGS B.V. Z SIEDZIBĄ W ROTTERDAMIE, HOLANDIA
Wspólnik
2001-10-11
2012-12-04
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 ZŁOTYCH (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
PATRICK BATAILLARD
Likwidator
2012-08-21
2012-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
ROLAND VAN VEEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2003-02-17
DAVID GARMAN
PREZES
2001-10-11
2009-02-25
JOHN MCCORMICK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2007-11-15
SIMON HENSHALL BURY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-10
2012-08-21
MICHAEL BRANIGAN
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2012-08-21
GEOFFREY BICKELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-08
2011-04-07
HERVE MONTJOTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-07
2012-08-21
FRANCOIS BERTREAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-07
2012-08-21
PATRICK BATAILLARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-07
2012-08-21
2001-10-11
2012-08-21
"TDG LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie