KRS 0000051790
NIP7642174219
REGON57085350500000
Nazwa"EKO-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"EKO-PAL" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 09 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PORTOWA, 10, UJŚCIE, 64-850, UJŚCIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7440Z REKLAMA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3410 PRODUKCJA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO, W TYM PRZEMYSŁOWY MONTAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁEALEKSANDRA JOANNA NOWAK
Wspólnik
2001-10-10
2005-12-30
599 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 299.500,00 ZŁ
JAGODA NOWAK
Wspólnik
2005-12-30
2009-09-09
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.500,00 ZŁ
JÓZEFA SOCHA
Prokurent
2003-08-13
2006-12-08
SAMOISTNA
IRENEUSZ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-11
ALEKSANDRA JOANNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2005-12-30
MAŁGORZATA ANNA KUCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-10
2003-02-11
ILONA MARIA MATUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2004-04-06
MARIUSZ PIOTR JANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-11
2004-04-06
JÓZEF RUDNY
Członek Organu Nadzoru
2004-04-06
2005-12-30
MARTA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-06
2009-09-09
MAREK SŁODOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-12-30
2009-09-09
JAGODA AGATA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2005-12-30
2009-09-09
MARCIN NOWACZYK
Powiernik
2006-12-08
2009-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK PECH
PREZES ZARZĄDU
2001-10-10
2003-08-13
MARIUSZ PIOTR JANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2002-11-19
MONIKA ANNA TOMASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-19
2009-09-09
2001-10-10
2009-06-05
"EKO-PAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie