KRS 0000051781
REGON00040896500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "POLKON" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY "POLKON"
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 05 kwi 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KATOWICKA, 27, KATOWICE, 40-173, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHANDRZEJ MACIEJ SKRZYDŁO
Likwidator
2001-10-11
2002-03-21
RUDOLF FOGEL
Likwidator
2002-03-21
2004-04-05
ZBIGNIEW SULIGA
Likwidator
2002-09-11
2004-04-05
GABRIELA LUCYNA WACŁAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
MAŁGORZATA JOLANTA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
ZOFIA MARIA JURCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
KRYSTYNA LULKO
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
JANINA MARIA KRZYŻEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
GENOWEFA TERESA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
BOŻENA EWA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2004-04-05
ZBIGNIEW SULIGA
Powiernik
2002-09-11
2004-04-05
2001-10-11
2002-09-11
SPÓŁDZIELNIA PRACY "POLKON"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie