KRS 0000051751
NIP6630001978
REGON00106057600000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "OSZCZĘDNOŚĆ" W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW "OSZCZĘDNOŚĆ" W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 27 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SOKOLA, 4, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAŁGORZATA KUREK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2010-09-07
ZOFIA SULCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2007-12-19
ALICJA PASIS
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-10-29
TERESA SWATEK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-10-29
DANUTA CIUK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-10-29
EWA LIDIA CHOJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2013-02-27
MARZENA HENRYKA CHUDZIK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2010-09-07
MARIA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2013-02-27
WOJCIECH WINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2013-02-27
TERESA SWATEK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-07
2013-02-27
JOLANTA URSZULA BLUMHOFF
Likwidator
2012-03-30
2013-02-27
GRAŻYNA MARIA RŻANEK
Pełnomocnik
2007-11-16
2012-03-30
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONYCH ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTEK, A TAKŻE DO ZDOBYWANIA WSZELKICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI ORAZ DO NABYWANIA NA JEJ RZECZ RZECZY RUCHOMYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU, A TAKŻE DO OBCIĄŻANIA PRAWAMI RZECZOWYMI OGRANICZONYMI, PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI RYGOROWI EGZEKUCJI NA PODSTAWIE ART. 777 § 1 PKT 4 I 5 KPC - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA ORAZ POSTANOWIENIAMI STATUTU SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, NAJMU I DZIERŻAWY, USTANAWIANIE HIPOTEK ORAZ INNYCH PRAW RZECZOWYCH OGRANICZONYCH, WSZYSTKO NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNICZKI, O ILE USTALENIE TYCH WARUNKÓW NIE ZOSTAŁO ZASTRZEŻONE DLA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI, KWITOWANIE CENY, WYDAWANIE W POSIADANIE JAK RÓWNIEŻ WYSTĘPOWANIE PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI, SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, SKŁADANIE I ODBIERANIE PISM, OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE PEŁNOMOCNICZKA UZNA ZA KONIECZNE DO REALIZACJI CELU TEGO PEŁNOMOCNICTWA.
MARIOLA DERLATKA
Pełnomocnik
2007-11-16
2012-03-30
DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONYCH ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTEK, A TAKŻE DO ZDOBYWANIA WSZELKICH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI ORAZ DO NABYWANIA NA JEJ RZECZ RZECZY RUCHOMYCH I NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU, A TAKŻE DO OBCIĄŻANIA PRAWAMI RZECZOWYMI OGRANICZONYMI, PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI RYGOROWI EGZEKUCJI NA PODSTAWIE ART. 777 § 1 PKT 4 I 5 KPC - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA ORAZ POSTANOWIENIAMI STATUTU SPÓŁDZIELNI. PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY, ZAMIANY, DAROWIZNY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, NAJMU I DZIERŻAWY, USTANAWIANIE HIPOTEK ORAZ INNYCH PRAW RZECZOWYCH OGRANICZONYCH, WSZYSTKO NA WARUNKACH WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA, O ILE USTALENIE TYCH WARUNKÓW NIE ZOSTAŁO ZASTRZEŻONE DLA ORGANÓW SPÓŁDZIELNI, KWITOWANIE CENY, WYDAWANIE W POSIADANIE JAK RÓWNIEŻ WYSTĘPOWANIE PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI, SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, SKŁADANIE I ODBIERANIE PISM, OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ JAKĄ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MOŻE ZACIĄGAĆ W 2001 ROKU WYNOSI 2.200.000 ZŁ.
WŁADYSŁAW POŁEĆ
PREZES
2001-10-10
2004-05-27
JOLANTA URSZULA BLUMHOFF
PREZES
2004-05-27
2012-03-30
2001-10-10
2012-03-30
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "OSZCZĘDNOŚĆ"
2001-10-10
2004-06-01
LEGIONÓW, 65, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie