KRS 0000051689
NIP7391722059
REGON51043226500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HURTU, HANDLU I USŁUG "FARMACJA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HURTU, HANDLU I USŁUG "FARMACJA"
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 29 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JAGIELLOŃSKA, 46, OLSZTYN, 10-227, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1363000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1363000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1363
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (44)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8514F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROMAN JAN GRZECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2006-07-20
GRAŻYNA IZABELA DOMIN
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2008-02-29
MAŁGORZATA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2006-07-20
WOJCIECH MARCHWICKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-24
2008-02-29
STANISŁAW GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2006-07-20
2008-02-29
JERZY ANTONI MAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-19
EWA WIĘCKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-07-20
ANDRZEJ FRANCISZEK PIRÓG
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2006-07-20
MARIAN FRANCISZEK SUSKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2006-07-20
TERESA KORBUT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-19
JERZY FRANCISZEK SKIBA
Likwidator
2006-10-23
2008-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (PAR.27 STATUTU)
LESZEK PIOTR ROGOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2006-10-09
MARZENA MARIA MŁYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2006-10-23
2001-10-11
2006-10-23
PRZEDSIĘBIORSTWO HURTU, HANDLU I USŁUG "FARMACJA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie