KRS 0000051686
NIP1181613065
REGON01640558100000
NazwaMATTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMATTONE
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 09 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUDNICKIEGO, 1, WARSZAWA, 01-858, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1603500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1181613065
data rejestracji 24 wrz 2001
status Czynny
82109017530000000108005013
SANPL 6 Oddział w Warszawie
ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
21109017530000000107374641
SANPL 6 Oddział w Warszawie
ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5540Z BARY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5530A RESTAURACJE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIGIANFRANCO LUCCHESI
Beneficjent
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
Beneficjent
GIANFRANCO LUCCHESI
zgłaszający - wspólnik spółki
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
zgłaszający - wspólnik spółki
GIANFRANCO LUCCHESI
Wspólnik
2001-10-16
2003-10-24
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500 ZŁ
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
Wspólnik
2003-10-24
2013-12-09
1.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 661.500 ZŁ
GIANFRANCO LUCCHESI
Wspólnik
2004-06-29
2013-12-09
1.323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 661.500 ZŁ
STEFANIA KOZŁOWSKA BOROWSKA
Wspólnik
2003-10-24
2013-12-09
561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.500 ZŁ
GIANFRANCO LUCCHESI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GIANFRANCO LUCCHESI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2004-06-29
GIANFRANCO LUCCHESI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2013-12-09
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2004-06-29
IWONA MARIA LUCCHESI KOZŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-29
2013-12-09
STEFANIA KOZŁOWSKA BOROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-29
2013-12-09
2001-10-16
2003-04-28
"TRATTORIA TOSCANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie