KRS 0000051573
REGON81072601700000
NazwaWYŻSZA SZKOŁA SZTUKI UŻYTKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYŻSZA SZKOŁA SZTUKI UŻYTKOWEJ
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 12 gru 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOLUMBA, 61, SZCZECIN, 70-035, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ TOMCZAK
Likwidator
2002-01-10
2003-12-12
MARIANNA RADOMSKA TOMCZUK
Likwidator
2002-01-10
2003-12-12
JERZY WOŁOSZYN
Likwidator
2002-01-10
2003-12-12
RYSZARD KORŻANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2003-12-12
RYSZARD TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2003-12-12
ANDRZEJ MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2003-12-12
LUCYNA TUREK KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2003-12-12
LESZEK ŻEBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-15
2003-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIANNA RADOMSKA TOMCZUK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2002-01-10
JERZY WOŁOSZYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-15
2002-01-10
ANDRZEJ TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-15
2002-01-10
2001-10-15
2002-01-10
WYŻSZA SZKOŁA SZTUKI UŻYTKOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie