KRS 0000051547
NIP5241821793
REGON01225017600000
Nazwa"EXTRAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEXTRAPOL
Data rejestracji 10 paź 2001 (23 lata temu) 10 paź 2001
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻENCZYKOWSKIEGO, 2A, WARSZAWA, 00-707, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5241821793
data rejestracji 10 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJANDRZEJ STOLARSKI
Wspólnik
2001-10-10
2011-03-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ WIERZBA
Wspólnik
2001-10-10
2011-03-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
JERZY CHRZANOWSKI
Wspólnik
2011-03-23
2021-02-16
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW STRYJECKI
Wspólnik
2001-10-10
2011-03-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
LESZEK LEON SKOWROŃSKI
Wspólnik
2001-10-10
2011-03-23
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ.
WŁODZIMIERZ CEZARY KAROŃ
Prokurent
2016-04-27
2020-04-20
PROKURA SAMODZIELNA
BRIAN JERZY CHRZANOWSKI
Likwidator
2020-07-07
2021-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW STRYJECKI
PREZES
2001-10-10
2011-03-23
LESZEK LEON SKOWROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2011-03-23
ANDRZEJ STOLARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2011-03-23
ANDRZEJ WIERZBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-10
2011-03-23
MARCIN PAJKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-23
2014-11-15
JERZY CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-23
2015-04-23
WOJCIECH SUSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2019-04-25
JERZY JAKUB GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2020-07-07
2001-10-10
2020-07-07
"EXTRAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2001-10-10
2012-10-31
KOPIJNIKÓW, 13, WARSZAWA, 03-274, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie