KRS 0000051481
NIP5213166164
REGON01738154600000
Nazwa"CERAGON NETWORKS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCERAGON NETWORKS POLSKA
Data rejestracji 09 paź 2001 (23 lata temu) 09 paź 2001
Data usunięcia 22 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA FLEMINGA, 33B, WARSZAWA, 03-176, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213166164
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJITORE THUEN
Prokurent
2011-05-30
2012-10-24
PROKURA SAMOISTNA
FRANCISZEK OLSZEWSKI
Prokurent
2001-10-09
2005-09-16
PROKURA SAMOISTNA
ATLE KJERRGARD
Prokurent
2001-10-09
2005-10-10
PROKURA SAMOISTNA
MARCEL PETIE
Prokurent
2005-09-16
2006-12-28
SAMOISTNA
BJORN JONNY NYBAKK
Prokurent
2006-12-28
2011-05-30
SAMOISTNA
TADEUSZ MIROSŁAW KUBIAK
Prokurent
2010-02-10
2012-10-24
PROKURA SAMOISTNA
OSHRI SHILO
Likwidator
2018-04-09
2019-02-22
CERAGON NETWORKS AS
Wspólnik
2001-10-09
2019-02-22
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ODD-KARE FOSSMO
PREZES ZARZĄDU
2001-10-09
2011-05-30
TORE LARS THUEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-09
2005-06-10
TORIL INGVALDSEN VIKOREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-10
2010-12-16
CARSTEN CHRISTIANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-10
2010-12-16
IRA PALTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-30
2013-05-29
IRA PALTI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-29
2018-04-09
ERAN WESTMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-30
2015-06-11
FLAVIO PERRUCCHETTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2018-04-09
DORON OVADIA ARAZI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-11
2018-04-09
THOMAS KNUDSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-30
2015-06-11
2001-10-09
2011-05-30
"NERA NETWORKS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-30
2018-04-09
"CERAGON NETWORKS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-09
2005-07-12
AL.WILANOWSKA, 261, WARSZAWA, 02-665, WARSZAWA, POLSKA
2005-07-12
2012-10-24
SMOLEŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 01-698, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-24
2014-02-21
TABOROWA, 14, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-21
2018-04-09
ARBUZOWA, 31, WARSZAWA, 02-747, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie