KRS 0000051340
NIP8680000982
REGON85003740400000
Nazwa"URSZULA ADAMCZYK STANISŁAWA SCHUSTER"SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"URSZULA ADAMCZYK STANISŁAWA SCHUSTER"SPÓŁKA JAWNA
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 25 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres FLORIS, 6A, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCHSTANISŁAWA SCHUSTER
Wspólnik
2001-10-18
2017-10-18
ANNA TERESA WIECIECH
Wspólnik
2001-10-18
2010-05-28
EDWARD KUKULSKI
Wspólnik
2010-05-28
2017-10-18
EDWARDA KUKULSKA
Wspólnik
2010-05-28
2017-10-18
MARIA STEFANIA JACAK
Wspólnik
2017-08-09
2018-06-25
URSZULA TERESA TOMCZYK
Wspólnik
2017-08-09
2018-06-25
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: MARIA JACAK I URSZULA TOMCZYK. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
URSZULA TERESA TOMCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2017-08-09
2018-06-25
MARIA STEFANIA JACAK
Członek Organu Reprezentacji
2017-08-09
2018-06-25
STANISŁAWA SCHUSTER
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-18
2017-08-09
ANNA TERESA WIECIECH
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-18
2010-05-28
EDWARDA KUKULSKA
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-28
2017-08-09
EDWARD KUKULSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-05-28
2017-08-09
2001-10-18
2002-03-06
POD LIPKĄ, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
2002-03-06
2009-12-17
SZEWSKA, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie