KRS 0000051288
NIP7292411238
REGON47228280800000
Nazwa"CHEMLOK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHEMLOK
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 27 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres -----, --, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY LUCJAN WIJATA
Likwidator
2007-04-30
2020-10-27
WŁADYSŁAW EDWARD SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-23
WANDA SOKOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-23
MARIA EWA PUDLARZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-23
EUGENIUSZ KACZUR KACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-23
KRZYSZTOF RAFAŁ WIĘCKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2003-05-23
PAWEŁ DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2018-04-30
BARBARA BALCERZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2020-10-27
ALINA BUJACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-23
2020-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWIE OSOBY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW
GRZEGORZ WŁADYSŁAW SOKOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-11
2003-05-23
JERZY LUCJAN WIJATA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-23
2007-04-30
2001-10-11
2003-05-23
"LOKI" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-05-23
2007-04-30
"CHEMLOK" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-11
2003-05-23
STANISŁAWA DUBOIS, 117, ŁÓDŹ, 93-485, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-05-23
2004-11-30
WIERZEJSKA, 78/80, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97- 300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie