KRS 0000051134
NIP6652015686
REGON31001479800000
NazwaCTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCTK W LIKWIDACJI
Data rejestracji 15 paź 2001 (23 lata temu) 15 paź 2001
Data usunięcia 24 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EUROPEJSKA, 106, KONIN, 62-504, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 720000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMARCIN KURZAWA
Wspólnik
2001-10-15
2016-07-25
432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216.000,00 ZŁ
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
Wspólnik
2001-10-15
2016-07-25
1008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 504.000,00 ZŁ
YOZHEF KOSTA
Wspólnik
2016-07-25
2023-04-24
1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.000,00 ZŁ
BOGDAN DZIEKANOWSKI
Likwidator
2017-02-15
2017-11-02
MARIUSZ KRZYSZTOF ROMECKI
Likwidator
2017-10-04
2023-04-24
YOZHEF KOSTA
Likwidator
2016-12-01
2023-04-24
DOMINIKA DROZDOWSKA
Powiernik
2019-05-27
2023-04-24
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
Prokurent
2001-10-15
2004-06-30
SAMOISTNA
MARCIN KURZAWA
Prokurent
2004-08-12
2008-01-25
SAMOISTNA
WANDA KURZAWA
Prokurent
2004-08-12
2016-07-25
SAMOISTNA
MARCIN KURZAWA
Prokurent
2008-08-08
2009-11-09
SAMOISTNA
ROBERT KOBIELSKI
Prokurent
2014-11-12
2016-07-25
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MARCIN KURZAWA
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2001-10-15
2002-04-24
GRZEGORZ KURZAWA
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2002-04-24
2004-06-30
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2006-06-30
GRZEGORZ WOJCIECH KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2006-09-08
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2006-09-08
2008-01-25
MARCIN KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-25
2008-08-08
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-08
2011-04-11
JAROSŁAW KAZIMIERZ KURZAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-11
2016-07-25
MARCIN KURZAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-09
2011-04-11
MARCIN KURZAWA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-11
2016-07-25
2001-10-15
2016-12-01
CTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-01
2019-05-27
CTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-10-15
2002-04-24
OBJAZDOWA, 46, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie