KRS 0000051097
NIP9691286095
REGON27764632200000
Nazwa"SAWAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAWAN
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 27 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAKOPIAŃSKA, 19, GLIWICE, 44-164, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691286095
data rejestracji 24 paź 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 lut 2024
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (54)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICH #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0122Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0501 RYBOŁÓWSTWO #0502 RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0502A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH I WYLĘGARNI RYB, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #0502B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM #1513A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMARIAN DZIADZIC
Beneficjent
KRZYSZTOF WANIA
Beneficjent
JACEK SZCZUCKI
Beneficjent
MARIAN DZIADZIC
reprezentant
JACEK SZCZUCKI
Wspólnik
2001-10-08
2024-02-27
75 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 37500ZŁ
KRZYSZTOF WANIA
Wspólnik
2001-10-08
2024-02-27
20 UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE 10000 ZŁ
JACEK SZCZUCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2024-02-27
HELENA SZCZUCKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2024-02-27
KRZYSZTOF WANIA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2024-02-27
MARIAN DZIADZIC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF WANIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK SZCZUCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W PEŁNYM ZAKRESIE
MARIAN DZIADZIC
PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2023-11-22
2001-10-08
2024-02-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2024-02-27
"SAWAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-08
2024-02-27
ZAKOPIAŃSKA, 19, GLIWICE, 44-164, GLIWICE, POLSKA
2001-10-08
2024-02-27
3710Z - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW
2001-10-08
2024-02-27
4010A - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-10-08
2024-02-27
4511Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
2001-10-08
2024-02-27
4521A - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE -WZNOSZENIE BUDYNKÓW
2001-10-08
2024-02-27
4525D - ROBOTY BUDOWLANE MURARSKIE
2001-10-08
2024-02-27
4533A - WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
2001-10-08
2024-02-27
4533C - WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
2001-10-08
2024-02-27
4533B - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
2001-10-08
2024-02-27
4541Z - TYNKOWANIE
2001-10-08
2024-02-27
4542Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie