KRS 0000051080
REGON00002679000000
Nazwa"CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI" PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI W PRYWATYZACJI
Krótka nazwa"CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI" OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 02 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaPRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Adres STALOWA, 1, KATOWICE, 40-610, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHSŁAWOMIR ĆWIKŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-27
2006-01-27
LUDWIK HEJNY
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2004-07-27
LUCJAN ALEKSANDER GAJERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2004-07-27
JAREMA JACEK SZATNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2006-01-27
JOANNA KOWARSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-27
2005-11-16
JANUSZ WŁADYSŁAW KLIŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-19
2003-02-07
ANNA GRYGIEREK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-16
2006-01-27
JANUSZ KLIŚ
DYREKTOR
2001-10-29
2002-04-19
ANNA AGNIESZKA GRYGIEREK
DYREKTOR
2003-02-07
2006-06-02
2001-10-29
2006-01-27
"CENTROSTAL GÓRNOŚLĄSKI" PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie