KRS 0000050797
REGON00045122800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH W SUWAŁKACH W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaNIEWIDOMYCH W SUWAŁKACH
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 07 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SEJNEŃSKA, 26, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3662Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI #3130Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKAZIMIERZ RYBACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2003-09-24
JADWIGA OLSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2002-10-22
JÓZEF GORAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2001-12-14
CELINA KRUSZNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2007-05-07
MAREK WALCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2004-05-21
WACŁAW SKORUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-08
2002-10-22
SŁAWOMIR KOCIĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-14
2007-05-07
HENRYK RUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2004-05-21
STANISŁAW FISZER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2007-05-07
ZDZISŁAW FLORIAN PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2007-05-07
ANTONI DĄBROWSKI
Powiernik
2004-10-08
2007-05-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
WACŁAW SKORUPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-22
2003-09-24
ZOFIA KALINOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-24
2004-05-21
HELENA KILUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-16
2007-05-07
JAN BUCHOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-21
2007-05-07
ROMAN JAN WRZEŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-08
2001-12-14
IGNACY WALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2001-12-14
RYSZARD MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-08
2001-12-14
RYSZARD MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-14
2003-12-16
BERNARD MOROZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2002-10-22
JOLANTA KONEWKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-14
2003-12-16
2001-10-08
2004-10-08
SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH W SUWAŁKACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie