KRS 0000050698
REGON00040264900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO "ŁAWICA" W DARŁOWIE W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRACY RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO "ŁAWICA" W DARŁOWIE
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 01 mar 2006 01 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KASZUBSKA, 2, DARŁOWO, 76-150, DARŁOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0501B RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH #1520 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5223 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCHDANUTA JOANNA PAKMUR
Likwidator
2002-08-12
2006-03-01
IRENA ŁUSIAK
Likwidator
2002-08-12
2006-03-01
IRENEUSZ POPŁAWSKI
Likwidator
2003-01-29
2006-03-01
HENRYK ZYGMUNT MIGALSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-03-01
ZOFIA KUREK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-03-01
STANISŁAW MATEJEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-03-01
ELŻBIETA GOŚCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-03-01
MARIA PĘCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2006-03-01
IRENEUSZ POPŁAWSKI
Powiernik
2003-01-29
2006-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM
BARBARA KUWAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2002-08-12
DANUTA JOANNA PAKMUR
PREZES
2001-10-05
2002-08-12
HALINA ELŻBIETA SZYMAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2002-08-12
2001-10-05
2002-08-12
SPÓŁDZIELNIA PRACY RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO "ŁAWICA"
2002-08-12
2003-01-29
SPÓŁDZIELNIA PRACY RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO "ŁAWICA" W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie