KRS 0000050498
NIP6762175617
REGON35781662400000
NazwaLEMTECH KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEMTECH KONSULTING
Data rejestracji 24 paź 2001 (23 lata temu) 24 paź 2001
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBELSKA, 24, KRAKÓW, 30-003, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762175617
data rejestracji 29 gru 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7133 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAJAN OLESZKIEWICZ
Beneficjent
1943-08-24
MARIA OLESZKIEWICZ
Beneficjent
1939-09-07
JOLANTA DALMAN
Beneficjent
ZOFIA BAGIŃSKA
Beneficjent
ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI
reprezentant
ZBIGNIEW JÓZEF JĘDRZEJEWSKI
Wspólnik
2001-10-24
2009-07-06
444 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222 000 ZŁ.
MARIA OLESZKIEWICZ
Wspólnik
2001-10-24
2021-03-18
108 54.000,00 ZL
1939-09-07
MICHAEL KACZMARSKI
Wspólnik
2001-10-24
2007-10-17
108 54.000,00 ZŁ
JOLANTA DALMAN
Wspólnik
2009-07-06
2021-03-18
444 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 222.000 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
HALINA MAŁGORZATA SMRECZYŃSKA
Prokurent
2001-10-24
2005-07-18
ZWYKŁA
JOLANTA DALMAN
Prokurent
2012-10-01
2020-06-19
SAMOISTNA
JOLANTA DALMAN
Likwidator
2020-06-19
2021-03-18
JAN OLESZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA OLESZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA DALMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZOFIA BAGIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ: A) DO KWOTY 300.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) POWYŻEJ KWOTY 300.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ZBIGNIEW JÓZEF JĘDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2020-06-19
EWA KALINOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-03
2020-05-05
HALINA MAŁGORZATA SMRECZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2005-07-18
2008-12-03
2001-10-24
2020-06-19
LEMTECH KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-24
2017-04-13
SZPITALNA, 40, KRAKÓW, 31-024, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie