KRS 0000050433
NIP5241006610
REGON01082725200000
Nazwa"SANTE" A.KOWALSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"SANTE" A.KOWALSKI
Data rejestracji 08 paź 2001 (23 lata temu) 08 paź 2001
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres JAGIELLOŃSKA, 55 A, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5241006610
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
06105010251000002329662270
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
25124060741787001075367067
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
39124060741111001066502417
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
44124060741111001075332528
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
44124060741978001075349803
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
66105010251000002333051825
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
69124060741111001080115051
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
71105010251000002368557712
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
78124060741111001075348503
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
79105010251000002344211053
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#108 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #110 PRODUKCJA NAPOJÓW #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIWOJCIECH KOWALSKI
Beneficjent
WOJCIECH KOWALSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ KOWALSKI
Beneficjent
WITOLD ANDRZEJ SZPAK
Wspólnik
2001-10-08
2016-12-07
ANDRZEJ KOWALSKI
Wspólnik
2001-10-08
2022-05-18
MAREK KOWALSKI
Wspólnik
2001-10-08
2021-07-23
WOJCIECH KOWALSKI
Wspólnik
2001-10-08
2022-05-18
Wspólnik
2013-04-30
2014-01-28
14636059600000
Wspólnik
2014-01-28
2016-01-29
14673990100000
TERESA EWA KOWALSKA
Wspólnik
2021-07-23
2022-05-18
WOJCIECH KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ KOWALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ANDRZEJ KOWALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-08
2022-05-18
MAREK KOWALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-08
2021-07-23
WOJCIECH KOWALSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-08
2022-05-18
WITOLD ANDRZEJ SZPAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-10-08
2016-12-07
Członek Organu Reprezentacji
2013-04-30
2014-01-28
14636059600000
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-28
2016-01-29
14673990100000
TERESA EWA KOWALSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-07-23
2022-05-18
2001-10-08
2010-09-02
PRZYDROŻNA, 1, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie