KRS 0000050251
REGON63446409400000
NazwaVELUX A/S SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVELUX A/S SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaVELUX A/S - SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 30 mar 2006 30 mar 2006
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SŁONECZNA, 29, GNIEZNO, 62 - 200, GNIEZNO, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ADALSVEJ, 99, HORSHOLM, 2970, HORSHOLM, DANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWHANS SVENNINGSEN
OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ODDZIALE
2001-10-23
2006-03-30
TOMASZ ALEKSANDER KAŹMIERCZAK
Likwidator
2003-09-25
2006-03-30
ORGAN REPREZENTACJIRADA ZARZĄDZAJĄCA I ZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WIĄŻĄCYCH SPÓŁKĘ UPRAWNONY JEST PREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCY RAZEM Z DWOMA CZŁONKAMI RADY, LUB PREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCY RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCY RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO TEŻ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH RAZEM
LARS ERIK KANN RASMUSSEN
PREZES RADY ZARZĄDZJĄCEJ
2001-10-23
2003-09-25
HENRIK ELLIOT NYEGAARD
WICEPREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2001-10-23
2003-09-25
SOREN BJERRE NIELSEN
CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2001-10-23
2003-09-25
JORGEN JEPSEN BODUM
CZŁONEK RADY ZARZĄDZAJĄCEJ
2001-10-23
2003-09-25
JORGEN TANG JENSEN
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2003-09-25
BJARNE GRAABAEK THOMSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-23
2003-09-25
2001-10-23
2003-09-25
VELUX A/S SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie