KRS 0000050089
NIP8780004212
REGON00033756700000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIECHOCINIE Z SIEDZIBĄ W ELGISZEWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIECHOCINIE Z SIEDZIBĄ W ELGISZEWIE
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 28 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 50, ELGISZEWO, 87-408, CIECHOCIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8780004212
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTANISŁAW ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2009-08-18
TADEUSZ BEYGER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-23
2009-08-18
TOMASZ BEYGER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2021-07-28
JERZY FALUTA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2009-08-18
WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-23
2009-08-18
MAŁGORZATA CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-18
2012-01-10
GABRIEL ŁĘGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-18
2013-08-28
TERESA WANDA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-18
2017-07-04
KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-28
2021-07-28
HANNA MARIANNA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-28
2017-07-04
BOGDAN FERFECKI
Likwidator
2018-10-02
2021-07-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPRAWNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
STEFAN PIĄTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2012-01-10
MAREK KOWALSKI
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2012-01-10
MAREK KOWALSKI
PREZES
2012-01-10
2018-10-02
MARIA BEYGER
SPOŁECZNY CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-05
2004-09-23
TERESA GŁOWACKA
CZŁONEK
2004-09-23
2012-01-10
PIOTR ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-10
2014-10-08
MAŁGORZATA CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-10
2013-08-28
TERESA GŁOWACKA
CZŁONEK ZARZĄD
2013-08-28
2018-10-02
GABRIEL ŁĘGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-08
2018-10-02
2001-10-05
2018-10-02
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIECHOCINIE Z SIEDZIBĄ W ELGISZEWIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie